序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | HANDTMANN AUSLANDS-BETEILIGUNGEN GMBH | 100% | 200万(欧元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Harald Suchanka
|
董事长 |
2 |
HERMANN KARL HAHN
|
监事 |
3 |
Thomas Hermann Handtmann
|
董事 |
4 |
邱巍
|
总经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 境外股东****起人的境内 |
汉特曼机械贸易(上海)有限公司
|
汉特曼机械贸易(上海)有限公司
|
2 | 2020-11-25 | 章程修正案备案 |
2019-09-01章程备案
|
2020-10-28 章程修正案
|
3 | 2020-11-25 | 住所变更 |
上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼1层B区1102室
|
上海市松江区泗泾镇高技路386弄13号2幢101
|
4 | 2019-11-21 | 章程备案 |
2017-12-05章程备案
|
2019-09-01章程备案
|
5 | 2019-11-21 | 住所变更 |
上海市青浦区青湖路999弄35号331室
|
上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼1层B区1102室
|
6 | 2019-11-21 | 经理备案 |
-
|
邱巍
|
7 | 2019-11-21 | 法定代表人变更 |
邱巍
|
Harald Suchanka
|
8 | 2019-11-21 | 董事备案 |
-
|
邱巍;Thomas Hermann Handtmann
|
9 | 2018-02-12 | 住所变更 |
上海市闵行区春申路1985弄69号1楼D区
|
上海市青浦区青湖路999弄35号331室
|
10 | 2018-02-12 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-12-05 章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |