序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫群群 | 40% | 20万(元) |
2 | 陈长帅 | 60% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫群群
|
监事 |
2 |
陈长帅
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-31 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:陈长帅;成员:闫群群;
|
2 | 2014-01-10 | 章程备案 |
无
|
2014-01-09章程备案
|
3 | 2014-01-10 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
4 | 2014-01-10 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈长帅* 2015-11-25货币24.000000万人民币;闫群群 2015-11-25货币16.000000万人民币;
|
陈长帅* 2013-11-26货币6.000000万人民币;陈长帅* 2014-01-09货币24.000000万人民币;闫群群 2014-01-09货币16.000000万人民币;闫群群 2013-11-26货币4.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 |