序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张成龙 | 49% | 4.9万(元) |
2 | 张曙光 | 51% | 5.1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张成龙
|
监事 |
2 |
张曙光
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-03-29~2022-03-28
|
2012-03-29~2042-03-28
|
2 | 2022-05-24 | 章程备案 |
无
|
2022-03-25章程备案
|
3 | 2021-01-04 | 联络员 |
刘沈佳
|
张曙光*
|
4 | 2021-01-04 | 章程备案 |
2019-09-10章程备案
|
2020-12-23章程备案
|
5 | 2021-01-04 | 法定代表人变更 |
张署光
|
张曙光
|
6 | 2021-01-04 | 投资人(股权)变更 |
张成龙;张署光;
|
张曙光*;张成龙;
|
7 | 2019-09-23 | 章程备案 |
-
|
2019-09-10章程备案
|
8 | 2019-09-23 | 住所变更 |
上海市奉贤区柘林镇奉海路502号第2幢226室
|
上海市奉贤区金大公路8218号1幢
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |