序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张岩 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张元常
|
监事 |
2 |
张岩
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-22 | 监事备案 |
韦涛
|
张元常
|
2 | 2019-12-25 | 投资人(股权)变更 |
李先山;
|
张岩*;
|
3 | 2019-12-25 | 法定代表人变更 |
李先山
|
张岩
|
4 | 2019-12-25 | 监事备案 |
李虎
|
韦涛
|
5 | 2019-12-25 | 章程备案 |
2018-05-21章程备案
|
2019-12-24章程备案
|
6 | 2018-05-26 | 监事备案 |
孙亚娟
|
李虎
|
7 | 2018-05-26 | 章程备案 |
2016-12-16章程备案
|
2018-05-21章程备案
|
8 | 2018-05-26 | 法定代表人变更 |
周良玉
|
李先山
|
9 | 2018-05-26 | 投资人(股权)变更 |
周良玉;
|
李先山;
|
10 | 2016-12-21 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
200.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |