序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴盼龙 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴盼龙
|
执行董事 |
2 |
王鹏辉
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 投资人(股权)变更 |
王鹏辉;王喜双;
|
吴盼龙*;
|
2 | 2021-11-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-11-23 | 章程备案 |
2018-09-25章程备案
|
2021-09-28章程备案
|
4 | 2021-11-23 | 监事备案 |
王喜双
|
王鹏辉
|
5 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
王鹏辉
|
吴盼龙
|
6 | 2018-10-22 | 投资人(股权)变更 |
李文锋;许兆星;张河平;李平洋;
|
王鹏辉;王喜双;
|
7 | 2018-10-22 | 法定代表人变更 |
李文锋
|
王鹏辉
|
8 | 2018-10-22 | 监事备案 |
张河平
|
王喜双
|
9 | 2018-10-22 | 章程备案 |
-
|
2018-09-25章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |