序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘厚继 | 51% | 25.5万(元) |
2 | 刘小春 | 49% | 24.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘厚继
|
监事 |
2 |
刘小春
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-10-12 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
2 | 2013-10-12 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘小春* 2015-07-22货币19.600000万人民币;刘厚继 2015-07-22货币20.400000万人民币;
|
刘小春* 2013-07-23货币4.900000万人民币;刘小春* 2013-09-23货币19.600000万人民币;刘厚继 2013-07-23货币5.100000万人民币;刘厚继 2013-09-23货币20.400000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |