序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张峰 | 90% | 90万(元) |
2 | 张贵霖 | 10% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张峰
|
监事 |
2 |
张贵霖
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-14 | 章程备案 |
2017-03-22章程备案
|
2018-10-15章程备案
|
2 | 2018-11-14 | 投资人(股权)变更 |
张贵霖*;张峰;李东;魏国文;
|
张贵霖*;张峰;
|
3 | 2017-04-20 | 章程备案 |
2013-10-21章程备案
|
2017-03-22章程备案
|
4 | 2017-04-20 | 投资人(股权)变更 |
张贵霖*;张峰;
|
张贵霖*;张峰;魏国文;李东;
|
5 | 2013-11-01 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张贵霖* 2015-08-20货币8.000000万人民币;张峰 2015-08-20货币72.000000万人民币;
|
张贵霖* 2013-08-21货币2.000000万人民币;张贵霖* 2013-10-31货币8.000000万人民币;张峰 2013-10-31货币72.000000万人民币;张峰 2013-08-21货币18.000000万人民币;
|
6 | 2013-11-01 | 实收资本变更 |
20.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
7 | 2013-11-01 | 章程备案 |
无
|
2013-10-21章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |