序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈剑 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王岗
|
监事 |
2 |
陈太和
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-08 | 章程备案 |
-
|
2019-04-03章程备案
|
2 | 2019-04-08 | 法定代表人变更 |
钱书峰
|
陈太和
|
3 | 2019-04-08 | 投资人(股权)变更 |
钱书峰;
|
陈剑;
|
4 | 2019-04-08 | 住所变更 |
上海市松江区叶榭镇富成路807号
|
上海市松江区中创路68号21幢架空层-1
|
5 | 2016-06-03 | 经营范围变更 |
自动化控制设备、阀门、仪器仪表的研****、制造及销售,环保设备、化工设备、电力设备、通用机械设备的制造及销售,模具、机电设备、五金机械加工及销售,办公用品、日用百货、化妆品、陶瓷制品的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
自动化控制设备、阀门、仪器仪表制造,环保设备、化工设备、电力设备、通用机械设备的制造,模具、机电设备、五金机械加工。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2016-06-03 | 住所变更 |
上海市松江区茸梅路518号1幢796室
|
上海市松江区叶榭镇富成路807号
|
7 | 2015-05-06 | 监事备案 |
李媛媛
|
王岗
|
8 | 2015-05-06 | 投资人(股权)变更 |
钱书峰;李媛媛;
|
钱书峰;
|
9 | 2015-05-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2014-12-04 | 投资人(股权)变更 |
李军伟;李媛媛;
|
李媛媛;钱书峰;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |