序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 科昊科技环球有限公司 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Haiso Cameo Williams
|
执行董事 |
2 |
Kik Williams
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 清算组成员备案 |
成员:陆秉全;成员:李敏;负责人:李守荣
|
成员:李敏;成员:陆秉权;负责人:李守荣
|
2 | 2020-07-22 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李守荣;成员:李敏;成员:陆秉全
|
3 | 2017-08-07 | 监事备案 |
MICHAEL RICHARD MASON
|
Kirk Williams
|
4 | 2017-08-07 | 法定代表人变更 |
ANTHONY WOOD
|
Harrison Cameron Williams
|
5 | 2013-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
ANTHONY WOOD
|
MICHAEL RICHARD MASON
|
6 | 2013-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
KIRK WILLIAMS
|
ANTHONY WOOD
|
7 | 2013-07-24 | 实收资本变更 |
0.0000万人民币
|
50.0000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |