序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚光明 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚光明
|
执行董事 |
2 |
杨永军
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-21 | 一般经营项目变更 |
健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),商务咨询、投资咨询(除经纪),会务服务,企业营销策划,从事生物科技领域内技术开****、技术咨询、技术服务,一类医疗器械销售。
|
健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),商务咨询,家政服务,会务服务,企业营销策划,从事生物科技领域内技术开****、技术咨询、技术服务,一类医疗器械销售。
|
2 | 2020-09-21 | 经营范围变更 |
健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),商务咨询、投资咨询(除经纪),会务服务,企业营销策划,从事生物科技领域内技术开****、技术咨询、技术服务,一类医疗器械销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),商务咨询,家政服务,会务服务,企业营销策划,从事生物科技领域内技术开****、技术咨询、技术服务,一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2020-09-21 | 章程修正案备案 |
2017-04-14章程修正案
|
2020-09-11章程修正案
|
4 | 2020-09-21 | 许可经营项目变更 |
一般项目:健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),商务咨询,家政服务,会务服务,企业营销策划,从事生物科技领域内技术开****、技术咨询、技术服务,一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
-
|
5 | 2017-04-17 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-04-14章程修正案
|
6 | 2015-07-08 | 名称变更 |
上海康衍健康咨询有限公司
|
上海康衍健康管理咨询有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |