序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Leka Media(HK) Limited | 100% | 400万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
单琪
|
董事 |
2 |
张逸
|
监事 |
3 |
彭亦陈
|
董事兼总经理 |
4 |
邱冠宇
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-22 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-01-15 章程修正案
|
2 | 2018-01-22 | 经营范围变更 |
网络科技、计算机领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开****,销售自产产品;商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询(以上咨询除经纪),图文设计制作、企业形象策划(广告除外),会务服务(主办、承办除外)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
网络科技、计算机领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开****,销售自产产品,商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询,图文设计制作,企业形象策划,会务服务,设计、制作、代理、****布广告,承办展览展示,票务代理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2016-12-26 | 监事备案 |
应金凤
|
张逸
|
4 | 2016-12-26 | 董事备案 |
彭亦陈;孙婷婷
|
单琪;彭亦陈
|
5 | 2015-01-04 | 监事备案 |
孙婷婷
|
应金凤
|
6 | 2015-01-04 | 董事备案 |
彭亦陈;郑庆生
|
彭亦陈;孙婷婷
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |