序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱小凤 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱小凤
|
执行董事 |
2 |
李明国
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-26 | 章程备案 |
2015-08-28章程备案
|
2017-05-23章程备案
|
2 | 2017-05-26 | 监事备案 |
臧公庆
|
李明国
|
3 | 2017-05-26 | 投资人(股权)变更 |
项翠荣;
|
朱小凤*;
|
4 | 2017-05-26 | 法定代表人变更 |
项翠荣
|
朱小凤
|
5 | 2015-09-02 | 章程备案 |
-
|
2015-08-28章程备案
|
6 | 2015-09-02 | 投资人(股权)变更 |
臧公庆;丁梅娟;
|
项翠荣;
|
7 | 2015-09-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2015-09-02 | 法定代表人变更 |
丁梅娟
|
项翠荣
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |