序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中合(上海)生物科技有限公司 | 11.41724% | 75万(元) |
2 | 宁波美聚企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.503873% | 29.6万(元) |
3 | 成都乾合北控医疗健康投资管理中心(有限合伙) | 4.411759% | 29.0万(元) |
4 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | 2.662242% | 17.5万(元) |
5 | 武汉海汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.503873% | 29.6万(元) |
6 | 沈孝坤 | 52.519305% | 345万(元) |
7 | 淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.411759% | 29.0万(元) |
8 | 湖州腾创股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.941172% | 19.3万(元) |
9 | 珞昌(上海)企业管理中心(有限合伙) | 11.41724% | 75万(元) |
10 | 高彦文 | 0.450387% | 3.0万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴希罕
|
董事 |
2 |
朱勤
|
董事 |
3 |
杨行知
|
董事 |
4 |
梁黎斌
|
监事 |
5 |
沈孝坤
|
董事长 |
6 |
高彦文
|
董事 |
7 |
黄慧
|
董事 |
8 |
黄素玲
|
董事 |
9 |
黄胜霞
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 董事备案 |
沈孝坤*;黄素玲;高彦文;周杰;肖亮;谈谈;崔一琦
|
沈孝坤*;黄素玲;高彦文;吴希罕;杨行知;黄慧;朱勤
|
2 | 2022-06-17 | 高级管理人员备案 |
蒋欢
|
黄胜霞;
|
3 | 2022-06-17 | 监事备案 |
栗增
|
梁黎斌
|
4 | 2021-10-18 | 投资人(股权)变更 |
沈孝坤*;黄素玲;高彦文;淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙);武汉海汇股权投资基金合伙企业(有限合伙);中合(上海)生物科技有限公司;成都乾合北控医疗健康投资管理中心(有限合伙);无锡药明生物技术股份有限公司;珞昌(上海)企业管理中心(有限合伙);湖州腾创股权投资合伙企业(有限合伙);宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙);
|
沈孝坤*;黄素玲;高彦文;武汉海汇股权投资基金合伙企业(有限合伙);无锡药明生物技术股份有限公司;中合(上海)生物科技有限公司;湖州腾创股权投资合伙企业(有限合伙);淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙);珞昌(上海)企业管理中心(有限合伙);成都乾合北控医疗健康投资管理中心(有限合伙);宁波美聚企业管理合伙企业(有限合伙);
|
5 | 2021-10-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-06-22章程修正案
|
6 | 2021-04-09 | 注册资本(金)变更 |
579.618900万人民币
|
656.901300万人民币
|
7 | 2021-04-09 | 章程备案 |
无
|
2021-03-15章程备案
|
8 | 2021-04-09 | 投资人(股权)变更 |
沈孝坤*;黄素玲;高彦文;无锡药明生物技术股份有限公司;珞昌(上海)企业管理中心(有限合伙);中合(上海)生物科技有限公司;宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙);武汉海汇股权投资基金合伙企业(有限合伙);
|
沈孝坤*;黄素玲;高彦文;宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙);武汉海汇股权投资基金合伙企业(有限合伙);中合(上海)生物科技有限公司;无锡药明生物技术股份有限公司;珞昌(上海)企业管理中心(有限合伙);成都乾合北控医疗健康投资管理中心(有限合伙);淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙);湖州腾创股权投资合伙企业(有限合伙);
|
9 | 2020-08-06 | 注册资本(金)变更 |
562.130600万人民币
|
579.618900万人民币
|
10 | 2020-08-06 | 章程备案 |
无
|
2020-07-29章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |