序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐建华 | 100% | 1,100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐建华
|
执行董事 |
2 |
袁婓
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2015-11-10~2025-11-09
|
2015-11-10~2045-11-09
|
2 | 2021-05-11 | 章程备案 |
无
|
2021-05-01章程备案
|
3 | 2021-05-11 | 住所变更 |
上海市崇明县绿华镇富华路58号9幢223室(上海绿华经济开****区)
|
上海市崇明区绿华镇富华路58号9幢223室(上海绿华经济开****区)
|
4 | 2016-12-02 | 法定代表人变更 |
徐鹏飞
|
徐建华
|
5 | 2016-12-02 | 章程备案 |
-
|
2016-10-08章程备案
|
6 | 2016-12-02 | 投资人(股权)变更 |
徐鹏飞;
|
徐建华*;
|
7 | 2016-12-02 | 董事备案 |
徐鹏飞
|
徐建华*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |