序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李冰 | 80% | 640万(元) |
2 | 李珺 | 20% | 160万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李冰
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李珺
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 监事备案 |
徐瀚奇
|
李珺
|
2 | 2021-12-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-12-22 | 投资人(股权)变更 |
李冰*;
|
李冰*;李珺;
|
4 | 2021-12-22 | 章程备案 |
无
|
2021-12-14章程备案
|
5 | 2021-04-23 | 投资人(股权)变更 |
李冰*;徐瀚奇;
|
李冰*;
|
6 | 2021-04-23 | 章程备案 |
2018-10-22章程备案
|
2021-04-19章程备案
|
7 | 2021-04-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-11-07 | 注册资本(金)变更 |
200.000000万人民币
|
800.0000万人民币
|
9 | 2018-11-07 | 章程备案 |
无
|
2018-10-22章程备案
|
10 | 2018-11-07 | 一般经营项目变更 |
酒店管理,企业管理咨询,建筑工程造价咨询,投资咨询,展览展示服务,会务服务。
|
酒店管理,企业管理咨询,建筑工程造价咨询,展览展示服务,会务服务。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |