序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乔鹰杰 | 80% | 24万(元) |
2 | 赵燕 | 20% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔鹰杰
|
执行董事 |
2 |
何梦志
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 投资人(股权)变更 |
乔鹰杰*;
|
乔鹰杰*;赵燕;
|
2 | 2020-09-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-09-14 | 章程备案 |
无
|
2020-09-08章程备案
|
4 | 2020-04-16 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-04-16章程修正案
|
5 | 2020-04-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-04-21~2020-04-20
|
2010-04-21~
|
6 | 2012-08-31 | 出资额变更变更 |
翁骁琳 货币30.000000万人民币;
|
乔鹰杰 货币30.000000万人民币;
|
7 | 2012-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔鹰杰*;翁骁琳
|
乔鹰杰*;何梦志
|
8 | 2012-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
翁骁琳 出资 30.000000万人民币;
|
乔鹰杰* 出资 30.000000万人民币;
|
9 | 2012-08-31 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
翁骁琳 出资 30.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
乔鹰杰* 出资 30.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
10 | 2012-08-31 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
翁骁琳 2010-04-15货币30.000000万人民币;
|
乔鹰杰* 2010-04-24货币30.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |