序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林爱华 | 50% | 100万(元) |
2 | 陆永宁 | 50% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林爱华
|
执行董事,经理 |
2 |
陆永宁
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 章程备案 |
无
|
2021-07-12章程备案
|
2 | 2021-07-19 | 投资人(股权)变更 |
陆永宁;励虹;
|
林爱华*;陆永宁;
|
3 | 2021-07-05 | 法定代表人变更 |
余立彬
|
林爱华
|
4 | 2021-07-05 | 监事备案 |
田绪芳
|
陆永宁
|
5 | 2021-07-05 | 投资人(股权)变更 |
田绪芳;田绪保;韩远中;余立彬;
|
陆永宁;励虹;
|
6 | 2021-07-05 | 经理备案 |
陆永宁
|
林爱华*
|
7 | 2021-07-05 | 其他变更 |
2020-06-23~2021-06-22
|
2021-07-05~
|
8 | 2020-06-23 | 住所变更 |
上海市普陀区兰溪路185号2-4层
|
上海市普陀区兰溪路185号-8号底层、2-4层
|
9 | 2020-06-23 | 许可经营项目变更 |
-
|
-
|
10 | 2020-06-23 | 监事备案 |
田绪保
|
田绪芳
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |