序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张伟杰 | 97% | 19,400万(元) |
2 | 鼎杰控股集团有限公司 | 3% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔丽
|
监事 |
2 |
张伟杰
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-27 | 监事备案 |
解延萍
|
崔丽
|
2 | 2018-08-02 | 监事备案 |
孔小芳
|
解延萍
|
3 | 2017-12-29 | 章程备案 |
2016-12-02章程备案
|
2017-09-05章程备案
|
4 | 2017-12-29 | 投资人(股权)变更 |
张伟杰*;天津鼎杰资产管理有限公司;
|
张伟杰*;鼎杰控股集团有限公司;
|
5 | 2017-01-18 | 经营范围变更 |
投资管理,资产管理,投资咨询,实业投资,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
投资管理,资产管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2017-01-18 | 一般经营项目变更 |
投资管理,资产管理,投资咨询,实业投资,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账)
|
投资管理,资产管理
|
7 | 2017-01-18 | 许可经营项目变更 |
投资管理,资产管理
|
-
|
8 | 2017-01-18 | 行业代码变更 |
投资与资产管理
|
投资与资产管理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |