序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蛋白(上海)医疗美容有限公司 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
封沁含
|
监事 |
2 |
欧康文
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 一般经营项目变更 |
无
|
化妆品零售;化妆品批****。
|
2 | 2021-11-09 | 法定代表人变更 |
杨海
|
欧康文
|
3 | 2021-11-09 | 经营范围变更 |
营利性医疗机构 。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
许可项目:医疗服务;生活美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:化妆品零售;化妆品批****。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2021-11-09 | 监事备案 |
欧康文*
|
封沁含
|
5 | 2021-11-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-03章程修正案
|
6 | 2021-11-09 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
7 | 2021-11-09 | 经理备案 |
杨海
|
欧康文*
|
8 | 2021-08-26 | 监事备案 |
吴云花
|
欧康文*
|
9 | 2020-10-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-07-20章程修正案
|
10 | 2020-10-22 | 投资人(股权)变更 |
蛋白(中国)皮肤管理有限公司;
|
蛋白(上海)医疗美容有限公司;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |