序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊攀 | 60% | 60万(元) |
2 | 郭娅芬 | 40% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊攀
|
执行董事 |
2 |
郭娅芬
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 监事备案 |
刘久欢
|
郭娅芬
|
2 | 2020-09-10 | 一般经营项目变更 |
医疗科技领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机软硬件销售及系统集成服务,投资管理、咨询,网络工程,医疗器械、消毒产品的销售
|
医疗科技领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机软硬件销售及系统集成服务,第一类医疗器械、第二类医疗器械、消毒产品的销售。
|
3 | 2020-09-10 | 住所变更 |
上海市崇明县城桥镇东河沿68号C幢209室(上海城桥经济开****区)
|
上海市崇明区城桥镇东河沿68号C幢209室(上海城桥经济开****区)
|
4 | 2020-09-10 | 投资人(股权)变更 |
郭娅芬;樊峰;
|
樊攀*;郭娅芬;
|
5 | 2020-09-10 | 经营范围变更 |
医疗科技领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机软硬件销售及系统集成服务,投资管理、咨询,网络工程,医疗器械、消毒产品的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:医疗科技领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机软硬件销售及系统集成服务,第一类医疗器械、第二类医疗器械、消毒产品(除一次性使用医疗用品)的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:第三类医疗器械经营;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
6 | 2020-09-10 | 章程备案 |
无
|
2020-08-21章程备案
|
7 | 2020-09-10 | 董事备案 |
樊峰
|
樊攀*
|
8 | 2020-09-10 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
9 | 2018-08-06 | 监事备案 |
邓亚宁
|
刘久欢
|
10 | 2018-08-06 | 章程备案 |
-
|
2018-08-01章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |