序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄怡菱 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李绍斌
|
执行董事 |
2 |
陈勇
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海汤汇餐饮管理有限公司第一分公司
|
李绍斌 | 2016-04-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-05 章程修正案
|
2 | 2018-06-26 | 住所变更 |
上海市浦东新区龙东大道1号1幢1层101室
|
上海市浦东新区龙东大道1号1幢1层102室
|
3 | 2017-05-03 | 工商登记联络员备案 |
陈彩梅
|
李绍斌*
|
4 | 2017-05-03 | 法定代表人变更 |
黄怡菱
|
李绍斌
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |