序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海中闻金泰资产管理有限公司 | 100% | 1,010万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘颖群
|
总经理 |
2 |
张学政
|
执行董事 |
3 |
韩迎梅
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-22 | 章程备案 |
无
|
2021-09-16章程备案
|
2 | 2021-09-22 | 董事备案 |
张学政
|
张学政
|
3 | 2021-09-22 | 法定代表人变更 |
张学政
|
刘颖群
|
4 | 2021-09-22 | 联络员 |
师佳佳
|
崔爱民
|
5 | 2018-11-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2018-11-22 | 章程备案 |
2018-09-03章程备案
|
2018-11-21章程备案
|
7 | 2018-11-22 | 投资人(股权)变更 |
宁波梅山保税港区龙鸣投资中心(有限合伙);上海中闻金泰资产管理有限公司;
|
上海中闻金泰资产管理有限公司;
|
8 | 2018-09-11 | 章程备案 |
-
|
2018-09-03章程备案
|
9 | 2018-09-11 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
1010.000000万人民币
|
10 | 2018-09-11 | 投资人(股权)变更 |
上海中闻金泰资产管理有限公司;
|
上海中闻金泰资产管理有限公司;宁波梅山保税港区龙鸣投资中心(有限合伙);
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |