序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛鹏程 | 99% | 4,950万(元) |
2 | 鲍冠生 | 1% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛鹏程
|
监事 |
2 |
鲍冠生
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 章程备案 |
无
|
2020-09-23章程备案
|
2 | 2022-01-24 | 联络员 |
薛景
|
徐敏
|
3 | 2022-01-24 | 住所变更 |
上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层K区126室
|
上海市青浦区双联路158号1幢11层L区1113室
|
4 | 2019-05-05 | 章程备案 |
无
|
2019-03-19章程备案
|
5 | 2019-05-05 | 一般经营项目变更 |
通用航空业务,航空科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,航空器材租赁,销售航空器材,从事货物及技术的进出口业务
|
航空科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,航空设备的租赁、销售,从事货物及技术的进出口业务
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |