序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴哲斌 | 80% | 40万(元) |
2 | 应长水 | 20% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴哲斌
|
执行董事 |
2 |
应长水
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-14 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-12~2015-08-11
|
2005-08-12~2035-08-11
|
2 | 2010-06-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海边土物资贸易有限公司
|
上海边土实业有限公司
|
3 | 2010-06-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建筑材料、模塑制品、家具、汽摩配件、五金交电、办公用品、服装批兼零、代购代销(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
建筑材料、模塑制品、家具、五金交电、办公用品、服装、电子产品批兼零;建筑工程;土方工程;绿化养护;商用车及九座以上乘用车、汽车配件销售;汽车租赁;汽车代驾服务;普通工程机械租赁。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
4 | 2010-06-08 | 一般经营项目变更 |
建筑材料、模塑制品、家具、汽摩配件、五金交电、办公用品、服装批兼零、代购代销(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
建筑材料、模塑制品、家具、五金交电、办公用品、服装、电子产品批兼零;建筑工程;土方工程;绿化养护;商用车及九座以上乘用车、汽车配件销售;汽车租赁;汽车代驾服务;普通工程机械租赁。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |