序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董学萍 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
TESHIROGI SHINICHI
|
执行董事 |
2 |
刘朋
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-31 | 章程修正案备案 |
-
|
2015-03-15章程修正案
|
2 | 2015-03-31 | 法定代表人变更 |
董学萍
|
TESHIROGI SHINICHI
|
3 | 2012-08-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
销售真空设备、机械设备,机械设备的技术服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
销售真空设备、机械设备、家用电器、仪器仪表、五金交电、电子产品、办公用品、日用百货,机械设备领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
4 | 2012-08-01 | 一般经营项目变更 |
销售真空设备、机械设备,机械设备的技术服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
销售真空设备、机械设备、家用电器、仪器仪表、五金交电、电子产品、办公用品、日用百货,机械设备领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询
|
5 | 2008-10-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市长宁区茅台路868号519室
|
上海市长宁区天山路780号119幢203室
|
6 | 2008-02-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
销售真空设备,机械设备。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
销售真空设备、机械设备,机械设备的技术服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |