序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严玮 | 10% | 1万(元) |
2 | 罗树成 | 90% | 9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严玮
|
监事 |
2 |
罗树成
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:罗树成; 成员:严玮;
|
2 | 2013-07-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗树成 出资 10.000000万人民币;
|
罗树成 出资 9.000000万人民币;严玮 出资 1.000000万人民币;
|
3 | 2013-07-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗树成 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
罗树成 出资 9.000000万人民币 比例 90.0000%;严玮 出资 1.000000万人民币 比例 10.0000%;
|
4 | 2013-07-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗树成 2011-03-01货币10.000000万人民币;
|
罗树成 2013-06-16货币9.000000万人民币;严玮 2013-06-16货币1.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 |