序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘鹏 | 50% | 250万(元) |
2 | 巩玉苹 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘鹏
|
监事 |
2 |
巩玉苹
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-04-19~2022-04-18
|
2012-04-19~2032-04-19
|
2 | 2022-04-20 | 章程备案 |
无
|
2022-04-20章程备案
|
3 | 2020-05-08 | 章程备案 |
-
|
2020-05-07章程备案
|
4 | 2020-05-08 | 经理备案 |
刘鹏
|
巩玉苹*
|
5 | 2020-05-08 | 法定代表人变更 |
刘鹏
|
巩玉苹
|
6 | 2020-05-08 | 投资人(股权)变更 |
刘鹏;孙福燕;
|
巩玉苹*;刘鹏;
|
7 | 2020-05-08 | 监事备案 |
孙福燕
|
刘鹏
|
8 | 2020-05-08 | 联络员 |
陆萍萍
|
巩玉苹*
|
9 | 2012-05-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘鹏 出资 50.000000万人民币;孙福燕 出资 50.000000万人民币;
|
刘鹏 出资 250.000000万人民币;孙福燕 出资 250.000000万人民币;
|
10 | 2012-05-17 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘鹏 2012-04-13货币50.000000万人民币;孙福燕 2012-04-13货币50.000000万人民币;
|
刘鹏 2012-05-16货币200.000000万人民币;刘鹏 2012-04-13货币50.000000万人民币;孙福燕 2012-04-13货币50.000000万人民币;孙福燕 2012-05-16货币200.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |