序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李涛 | 50% | 50万(元) |
2 | 程化勇 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李涛
|
监事 |
2 |
程化勇
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-09-13 | 实收资本变更 |
20.000000
|
100.000000
|
2 | 2012-09-13 | 章程备案 |
无
|
2012-09-05章程备案
|
3 | 2012-09-13 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
程化勇 2014-07-04货币40.000000万人民币;李涛 2014-07-04货币40.000000万人民币;
|
程化勇 2012-09-12货币40.000000万人民币;程化勇 2012-07-05货币10.000000万人民币;李涛 2012-09-12货币40.000000万人民币;李涛 2012-07-05货币10.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |