序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧凌腾 | 100% | 800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宇瀚
|
监事 |
2 |
欧凌腾
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:欧凌腾; 成员:吴凌; 成员:凌隆;
|
2 | 2017-05-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2014-05-14~2024-05-13
|
2014-05-14~2044-05-13
|
3 | 2017-05-03 | 联络员 |
刘辉
|
王文轩
|
4 | 2017-05-03 | 住所变更 |
上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层O区2059室(上海市崇明工业园区)
|
上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层O区2059室(上海市崇明工业园区)
|
5 | 2017-05-03 | 章程备案 |
-
|
2017-04-25章程备案
|
6 | 2017-05-03 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
800.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |