序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张富宝 | 50% | 250万(元) |
2 | 朱晓晔 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仇红涛
|
董事 |
2 |
康骐
|
监事 |
3 |
张富宝
|
董事 |
4 |
朱晓晔
|
董事长 |
5 |
范小飞
|
总经理 |
6 |
陈思忠
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
拾尔间(上海)实业有限公司黄浦分公司
|
范小飞 | 2016-02-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 其他变更 |
2018-11-20~2020-12-31
|
2020-12-16~2022-12-31
|
2 | 2018-11-20 | 其他变更 |
2017-06-19~2018-12-31
|
2018-11-20~2020-12-31
|
3 | 2017-06-19 | 经理备案 |
曹明
|
范小飞*
|
4 | 2017-06-19 | 法定代表人变更 |
曹明
|
范小飞
|
5 | 2016-11-28 | 法定代表人变更 |
蔡徐华
|
曹明
|
6 | 2016-11-28 | 其他变更 |
2015-11-05~
|
2016-11-28~2018-12-31
|
7 | 2016-11-28 | 经理备案 |
蔡徐华
|
曹明
|
8 | 2016-02-26 | 经理备案 |
蔡徐华
|
蔡徐华
|
9 | 2016-02-26 | 监事备案 |
曹静
|
康骐
|
10 | 2016-02-26 | 董事备案 |
张富宝;朱晓晔;仇红涛;陈思忠
|
张富宝;朱晓晔;仇红涛;陈思忠
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |