序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡亮 | 100% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李天一
|
监事 |
2 |
蔡亮
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-22 | 章程备案 |
2017-04-17章程备案
|
2020-06-19章程备案
|
2 | 2020-06-22 | 住所变更 |
上海市虹口区四川北路2261号1602室
|
上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J5299室
|
3 | 2017-04-27 | 投资人(股权)变更 |
蔡亮*;李一聪;宣诚敏;
|
蔡亮*;
|
4 | 2017-04-27 | 章程备案 |
2015-12-10章程备案
|
2017-04-17章程备案
|
5 | 2017-04-27 | 联络员 |
徐琰
|
宣诚敏
|
6 | 2017-04-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2016-02-14 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2016-02-14 | 章程备案 |
-
|
2015-12-10章程备案
|
9 | 2016-02-14 | 投资人(股权)变更 |
蔡亮*;
|
蔡亮*;李一聪;宣诚敏;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |