序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘凤 | 70% | 70万(元) |
2 | 程世闯 | 30% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞松青
|
执行董事 |
2 |
王宜伟
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-02 | 章程备案 |
2018-08-07章程备案
|
2019-10-30章程备案
|
2 | 2019-11-02 | 住所变更 |
上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号2287室
|
上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
|
3 | 2018-08-10 | 章程备案 |
-
|
2018-08-07章程备案
|
4 | 2018-08-10 | 监事备案 |
程世闯
|
王宜伟
|
5 | 2018-08-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2016-11-03 | 章程备案 |
无
|
2016-10-24章程备案
|
7 | 2016-11-03 | 投资人(股权)变更 |
闫昌威;
|
俞松青*;
|
8 | 2016-11-03 | 法定代表人变更 |
闫昌威
|
俞松青
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |