序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林大荣 | 90% | 45万(元) |
2 | 章高登 | 10% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林大荣
|
执行董事兼总经理 |
2 |
章高登
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-19 | 监事备案 |
宫艳秋
|
章高登
|
2 | 2019-08-19 | 章程备案 |
2018-05-21章程备案
|
2019-08-05章程备案
|
3 | 2019-08-19 | 投资人(股权)变更 |
林大荣*;宫艳秋;
|
林大荣*;章高登;
|
4 | 2018-07-03 | 章程备案 |
无
|
2018-05-21章程备案
|
5 | 2018-07-03 | 投资人(股权)变更 |
林大荣*;付会;宫艳秋;
|
林大荣*;宫艳秋;
|
6 | 2018-07-03 | 董事备案 |
宫艳秋
|
林大荣*
|
7 | 2018-07-03 | 法定代表人变更 |
宫艳秋
|
林大荣
|
8 | 2018-07-03 | 监事备案 |
付会
|
宫艳秋
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |