序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李欢 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏振辉
|
监事 |
2 |
李欢
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
志程旅游(上海)有限公司合肥分公司
|
陆瑞瑞 | 2019-12-20 |
2 |
志程旅游(上海)有限公司国购分公司
|
夏添 | 2020-07-24 |
3 |
志程旅游(上海)有限公司淮北分公司
|
蔡瑞雪 | 2020-07-03 |
4 |
志程旅游(上海)有限公司淮北海容分公司
|
胡晨华 | 2020-08-06 |
5 |
志程旅游(上海)有限公司阜阳分公司
|
王琛 | 2020-08-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 章程备案 |
无
|
2021-03-24章程备案
|
2 | 2021-04-01 | 住所变更 |
上海市普陀区真光路1219号6层603室-39
|
上海市崇明区新海镇星村公路700号(上海新海经济开****区)
|
3 | 2021-04-01 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
5000.000000万人民币
|
4 | 2021-04-01 | 名称变更 |
志程旅游(上海)有限公司
|
上海志程旅游集团有限公司
|
5 | 2020-07-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-06-29章程修正案
|
6 | 2020-07-15 | 住所变更 |
上海市金山区枫泾镇环东一路65弄9号(兴腾经济小区)
|
上海市普陀区真光路1219号6层603室-39
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |