序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王爱露 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任忠红
|
监事 |
2 |
王爱露
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-18 | 经营范围变更 |
销售商用车及九座以上乘用车、汽车配件、汽车用品、日用百货、汽车装饰材料、机电设备、五金交电,商务信息咨询,投资咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
销售汽车、汽车配件、汽车用品、日用百货、汽车装饰材料、机电设备、五金交电,商务咨询,投资咨询。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
2 | 2019-12-18 | 法定代表人变更 |
严强生
|
王爱露
|
3 | 2019-12-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-12-18 | 监事备案 |
王爱露*
|
任忠红
|
5 | 2019-12-18 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
6 | 2019-12-18 | 董事备案 |
严强生
|
王爱露*
|
7 | 2019-12-18 | 联络员 |
邹敏
|
王爱露*
|
8 | 2019-12-18 | 行业代码变更 |
汽车批****
|
汽车批****
|
9 | 2013-11-01 | 其他变更 |
2013-08-26~2015-08-25
|
2013-11-01~2023-08-25
|
10 | 2013-11-01 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王爱露* 2015-08-13货币20.000000万人民币;严强生 2015-08-13货币20.000000万人民币;
|
王爱露* 2013-10-30货币20.000000万人民币;王爱露* 2013-08-14货币5.000000万人民币;严强生 2013-10-30货币20.000000万人民币;严强生 2013-08-14货币5.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |