序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 美普森(香港)有限公司 | 100% | 150万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
BARRY STEVEN COHN
|
监事 |
2 |
BRIAN SCOTT COHN
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-16 | 章程修正案备案 |
-
|
2013-12-13 章程修正案
|
2 | 2014-05-16 | 名称变更 |
美普盛(上海)商贸有限公司
|
美普盛(上海)汽车零部件有限公司
|
3 | 2012-04-18 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
美普森(香港)有限公司 2013-10-02 货币40.0000万美元;美普森(香港)有限公司 2012-01-02 货币10.0000万美元
|
美普森(香港)有限公司 2012-03-01 货币100.0000万美元;美普森(香港)有限公司 2012-01-02 货币10.0000万美元;美普森(香港)有限公司 2013-10-02 货币40.0000万美元
|
4 | 2012-04-18 | 出资额变更变更 |
美普森(香港)有限公司 货币50.0000万美元
|
美普森(香港)有限公司 货币150.0000万美元
|
5 | 2012-04-18 | 实收资本变更 |
美普森(香港)有限公司 2011-11-18 货币50.0000万美元
|
美普森(香港)有限公司 2011-11-18 货币50.0000万美元;美普森(香港)有限公司 2012-02-24 货币30.0000万美元;美普森(香港)有限公司 2012-03-07 货币70.0000万美元
|
6 | 2012-04-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.0000
|
150.0000
|
7 | 2011-12-12 | 实收资本变更 |
无
|
美普森(香港)有限公司 2011-11-18 货币50.0000万美元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |