序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 泛锐能钢铁(私人)有限公司 | 100% | 171.2万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JOHN VAN REENEN
|
董事长 |
2 |
JUSTIN GRANT MARTENS
|
董事 |
3 |
MARLINE ANNELI GREEN
|
监事 |
4 |
吴坚
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-29 | 章程修正案备案 |
2015-04-15章程备案
|
2016-12-23 章程修正案
|
2 | 2016-12-29 | 住所变更 |
上海市黄浦区九江路663号亚洲大厦1907室
|
上海市黄浦区北京东路666号F区(西座)23B室2315
|
3 | 2015-12-07 | 监事备案 |
AMANDA VAN HEERDEN
|
MARLINE ANNELI GREEN
|
4 | 2015-12-07 | 董事备案 |
吴坚;KATIE DORNAN
|
JUSTIN GRANT MARTENS;吴坚
|
5 | 2015-06-15 | 注册资本(金)变更 |
138.6000万美元
|
171.1500万美元
|
6 | 2015-06-15 | 章程修正案备案 |
2014-04-15章程备案
|
2015-04-15 章程修正案
|
7 | 2015-06-15 | 住所变更 |
上海市黄浦区九江路663号亚洲大厦1908室
|
上海市黄浦区九江路663号亚洲大厦1907室
|
8 | 2015-06-15 | 经营范围变更 |
采矿设备及其相关零配件、钢材的批****、进出口及佣金代理(拍卖除外),提供其他相关配套服务;采矿设备的技术咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
采矿设备及其相关零配件以及钢材的批****、进出口、佣金代理(不含拍卖);及其他相关配套服务和相关辅料和耗材的销售;采矿设备的技术咨询服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2014-05-13 | 注册资本(金)变更 |
115.5000万美元
|
138.6000万美元
|
10 | 2014-05-13 | 章程修正案备案 |
-
|
2014-04-15 章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |