序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海溢洋达奇广告有限公司 | 49% | 490.0万人民币 |
2 | 金骏 | 26% | 260.0万人民币 |
3 | 马淑环 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金骏
|
|
2 |
胡慧雯
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海瑞格市场营销股份有限公司成都分公司
|
付蓓 | 2016-09-05 |
2 |
上海瑞格市场营销股份有限公司北京分公司
|
吉红英 | 2011-01-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 董事备案 |
黄艳;吴永芳;金骏;聂恩兴;黄永昶
|
金骏
|
2 | 2022-08-11 | 名称变更 |
上海瑞格市场营销股份有限公司
|
上海瑞格市场营销有限公司
|
3 | 2022-08-11 | 高级管理人员备案 |
金骏;null
|
金骏null;
|
4 | 2022-08-11 | 监事备案 |
胡慧雯;郑世民;朱蕾
|
胡慧雯
|
5 | 2022-08-11 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2022-08-11 | 法定代表人变更 |
金骏
|
金骏
|
7 | 2022-08-11 | 章程备案 |
无
|
2022-08-11章程备案
|
8 | 2022-08-11 | 投资人(股权)变更 |
广东省广告集团股份有限公司;金骏;马淑环;
|
金骏;广东省广告集团股份有限公司;马淑环;
|
9 | 2021-01-08 | 董事备案 |
聂恩兴石大磊 [退出]黄永昶袁志 [退出]金骏
|
黄永昶聂恩兴吴永芳 [新增]黄艳 [新增]金骏
|
10 | 2021-01-08 | 监事备案 |
郑世民朱蕾韦运琴 [退出]
|
郑世民朱蕾胡慧雯 [新增]
|