序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国资办 | 100% | 350000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴建雄
|
|
2 |
钱世政
|
|
3 |
陆建忠
|
|
4 |
毛辰
|
|
5 |
马新生
|
|
6 |
顾文
|
|
7 |
吴坚
|
|
8 |
张波
|
|
9 |
林华勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海仪电(集团)有限公司中央研究院
|
李鑫 | 2014-03-11 |
2 |
上海仪电控股(集团)公司劳务开****分公司
|
金华东 | 1995-12-13 |
3 |
上海仪电控股(集团)公司电子分公司
|
周颂信 | 1994-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 经理备案 |
蔡小庆 [退出]
|
毛辰 [新增]
|
2 | 2021-11-24 | 董事备案 |
钱世政吴建雄吴坚蔡小庆 [退出]顾文陆建忠马新生
|
钱世政顾文陆建忠吴建雄毛辰 [新增]马新生吴坚
|
3 | 2019-12-24 | 监事备案 |
谢卫平 [退出]张波林华勇
|
林华勇张波
|
4 | 2019-06-05 | 章程备案 |
无
|
2019-04-26章程备案
|
5 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
王强
|
吴建雄
|
6 | 2019-01-25 | 章程备案 |
无
|
2018-12-27章程备案
|
7 | 2019-01-25 | 董事备案 |
钱世政马新生陆建忠顾文王强 [退出]蔡小庆吴坚
|
蔡小庆钱世政陆建忠顾文吴坚马新生吴建雄 [新增]
|
8 | 2018-12-07 | 监事备案 |
王雷 [退出]林华勇张波
|
林华勇谢卫平 [新增]张波
|
9 | 2018-12-07 | 董事备案 |
蔡小庆林明彦 [退出]顾文江秋霞 [退出]钱世政王强
|
陆建忠 [新增]钱世政蔡小庆顾文马新生 [新增]吴坚 [新增]王强
|
10 | 2018-08-07 | 监事备案 |
陶丽娟 [退出]吴昌明 [退出]王雷
|
林华勇 [新增]王雷张波 [新增]
|