序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 45% | 6412.5万人民币 |
2 | 中国证券报有限责任公司 | 4269.839万人民币 | |
3 | 摩尔数字科技信息服务有限公司 | 15% | 2137.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱昊旻
|
|
2 |
王洪辉
|
|
3 |
唐润江
|
|
4 |
郑凡明
|
|
5 |
单亿春
|
|
6 |
蔡菊芳
|
|
7 |
朱义军
|
|
8 |
玄宇峰
|
|
9 |
云翀
|
|
10 |
吕昕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海新证财经信息咨询有限公司北京咨询分公司
|
钱昊旻 | 2011-02-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-01 | 监事备案 |
李梅 [退出]吕昕玄宇峰
|
吕昕玄宇峰云翀 [新增]
|
2 | 2020-09-01 | 董事备案 |
王洪辉唐润江蔡菊芳门耀超 [退出]郑凡明单亿春钱昊旻
|
钱昊旻朱义军 [新增]郑凡明蔡菊芳唐润江单亿春王洪辉
|
3 | 2019-11-09 | 董事备案 |
单亿春王洪辉门耀超邱向群 [退出]蔡菊芳钱昊旻郑凡明
|
郑凡明单亿春唐润江 [新增]门耀超蔡菊芳王洪辉钱昊旻
|
4 | 2018-12-29 | 法定代表人变更 |
门耀超
|
钱昊旻
|
5 | 2018-12-29 | 工商登记联络员备案 |
张秀超
|
陈艳虹
|
6 | 2018-12-29 | 董事备案 |
王洪辉钱昊旻蔡菊芳单亿春
|
王洪辉单亿春郑凡明 [新增]钱昊旻蔡菊芳门耀超 [新增]邱向群 [新增]
|
7 | 2018-12-29 | 注册资本(金)变更 |
10000.0000万人民币
|
14250.0000万人民币( + 42.5% )
|
8 | 2018-12-29 | 投资人(股权)变更 |
远洋地产有限公司; [退出]思佰益(中国)投资有限公司;中国证券报有限责任公司
|
思佰益(中国)投资有限公司;中国证券报有限责任公司;远洋控股集团(中国)有限公司 [新增]
|
9 | 2018-12-29 | 章程备案 |
2016-10-20章程备案
|
2018-10-19章程备案
|
10 | 2017-07-14 | 董事备案 |
周金城 [退出]单亿春钱昊旻王洪辉
|
蔡菊芳 [新增]钱昊旻单亿春王洪辉
|