序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-22 | 负责人变更 |
李天胜 [退出]
|
徐春香 [新增]
|
2 | 2015-10-22 | 经营场所变更 |
浦东新区张杨路1500弄31号1层
|
中国(上海)自由贸易试验区张杨路1500弄31号1层
|
3 | 2014-11-03 | 经营范围变更 |
代理母公司委托的相关业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
代理母公司委托的相关业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
4 | 2014-11-03 | 其他变更 |
2012-02-15~2014-11-08
|
2014-11-03~
|