序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | BAYEAH HONGKONG LIMITED | 74% | 7.4万欧元 |
2 | bbe HK Limited | 26% | 2.6万欧元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李燕
|
|
2 |
Sönke Friedrich Kobarg
|
|
3 |
Christian Fritz Moldaenke
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-28 | 章程修正案备案 |
2018-01-09章程备案
|
2019-03-21 章程修正案
|
2 | 2018-01-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-01-09 章程修正案
|