序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾永**** | 45.3% | 4643.25万人民币 |
2 | 顾正洪 | 34% | 3485.0万人民币 |
3 | 顾丽虹 | 10% | 1025.0万人民币 |
4 | 宋俭 | 5.2% | 533.0万人民币 |
5 | 陈志连 | 2.5% | 256.25万人民币 |
6 | 陶伟民 | 1.8% | 184.5万人民币 |
7 | 顾永华 | 1.2% | 123.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾正洪
|
|
2 |
顾永****
|
|
3 |
宋俭
|
|
4 |
顾丽虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-06 | 董事备案 |
陈正芳 [退出]顾正洪顾永****
|
宋俭 [新增]顾正洪顾永****
|
2 | 2019-05-06 | 法定代表人变更 |
顾永****
|
顾正洪
|
3 | 2019-05-06 | 投资人(股权)变更 |
顾正洪;宋俭;陈妙根; [退出]陈志连;陶伟民;顾永华;朱宝康; [退出]顾卫华; [退出]顾永****;
|
顾正洪;陈志连;宋俭;陶伟民;顾永华;顾永****;顾丽虹; [新增]
|
4 | 2019-05-06 | 监事备案 |
顾卫华 [退出]
|
顾丽虹 [新增]
|
5 | 2019-05-06 | 章程备案 |
无
|
2019-04-17章程备案
|
6 | 2017-03-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-03-02章程修正案
|
7 | 2017-03-14 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-04-19~2017-04-18
|
2002-04-19~
|