序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐水清 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜水琴
|
|
2 |
徐水清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 监事备案 |
徐晔 [退出]
|
徐水清 [新增]
|
2 | 2018-03-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-03-26~2018-03-25
|
2008-03-26~2023-03-25
|
3 | 2016-07-12 | 法定代表人变更 |
徐水清
|
姜水琴
|
4 | 2014-09-22 | 注册资本(金)变更 |
20.000000万人民币
|
30.000000万人民币( + 50% )
|