序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈迪良 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈迪良
|
|
2 |
葛格
|
|
3 |
沈丽萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 章程备案 |
无
|
2022-02-16章程备案
|
2 | 2022-03-21 | 法定代表人变更 |
蓝香明
|
陈迪良
|
3 | 2022-03-21 | 投资人(股权)变更 |
蓝香明; [退出]
|
陈迪良; [新增]
|
4 | 2020-07-03 | 住所变更 |
上海市宝山区沪太路6395号1_2层B区1509室
|
上海市宝山区沪太路6395号1-2层B区1509室
|
5 | 2019-03-26 | 监事备案 |
赵千慧 [退出]
|
葛格 [新增]
|
6 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
葛格
|
蓝香明
|
7 | 2019-03-26 | 投资人(股权)变更 |
赵千慧; [退出]葛格; [退出]
|
蓝香明; [新增]
|
8 | 2019-03-26 | 章程备案 |
无
|
2019-03-11章程备案
|
9 | 2019-03-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|