序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毕井启 | 60% | 60万人民币 |
2 | 毕展 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毕井启
|
|
2 |
毕展
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:毕井启;成员:毕展;成员:姚娟芳;
|
2 | 2014-08-15 | 监事备案 |
毕井启朱华 [退出]
|
毕展 [新增]毕井启
|
3 | 2014-08-15 | 投资人(股权)变更 |
毕井启;朱华; [退出]
|
毕井启;毕展; [新增]
|
4 | 2014-08-15 | 章程备案 |
2013-04-03章程备案
|
2014-08-08章程备案
|