序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 项燕 | 53.3333% | 53.3333万人民币 |
2 | 葛凯翔 | 46.6667% | 46.6667万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
项燕
|
|
2 |
葛凯翔
|
|
3 |
李孟琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 投资人(股权)变更 |
许如浩; [退出]项燕;项敏; [退出]
|
项燕;葛凯翔; [新增]
|
2 | 2022-07-07 | 法定代表人变更 |
项敏
|
项燕
|
3 | 2022-07-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-07-01章程修正案
|
4 | 2022-07-07 | 董事备案 |
项敏 [退出]
|
项燕 [新增]
|
5 | 2022-07-07 | 监事备案 |
许如浩 [退出]
|
葛凯翔 [新增]
|
6 | 2020-09-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-09-10章程修正案
|
7 | 2020-09-15 | 法定代表人变更 |
项燕
|
项敏
|
8 | 2020-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-04-16章程修正案
|
9 | 2020-04-24 | 投资人(股权)变更 |
项敏;项燕;许如浩;陶俊; [退出]
|
项敏;许如浩;项燕;
|
10 | 2019-02-27 | 住所变更 |
上海市闵行区瓶北路130号3幢A02室
|
上海市普陀区真光路1473弄3号4层、5层、6层
|