序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大亚建材有限公司 | 100% | 810.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
GOH YONG LENG
|
|
2 |
LAM KHEE SHYONG
|
|
3 |
CHAN WAI YIN
|
|
4 |
朱冯冰
|
|
5 |
LEONG WAI KEAT
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-22 | 监事备案 |
LEONG WAI KEAT
|
LAM KHEE SHYONG
|
2 | 2022-08-22 | 董事备案 |
GOH YONG LENG;朱冯冰;Chan Wai Yin;LAM KHEE SHYONG
|
朱冯冰;曹慰萱;Chan Wai Yin;CHERYD TSAO
|
3 | 2022-08-22 | 章程备案 |
2011-06-16章程备案
|
2022-08-08章程备案
|
4 | 2021-11-30 | 董事备案 |
朱冯冰LAM KHEE SHYONGGOH YONG LENG
|
GOH YONG LENGChan Wai Yin [新增]朱冯冰LAM KHEE SHYONG
|
5 | 2021-11-30 | 法定代表人变更 |
BERNARD LIM ENG CHUAN
|
Goh Yong Leng
|
6 | 2020-11-10 | 董事备案 |
GOH YONG LENG於伟敏 [退出]LAM KHEE SHYONG
|
GOH YONG LENG朱冯冰 [新增]LAM KHEE SHYONG
|
7 | 2020-11-10 | 监事备案 |
KOK EE LAN [退出]
|
LEONG WAI KEAT [新增]
|
8 | 2020-11-10 | 经理备案 |
於伟敏 [退出]
|
朱冯冰 [新增]
|
9 | 2019-10-23 | 法定代表人变更 |
Frank Wen King Tsao
|
BERNARD LIM ENG CHUAN
|
10 | 2019-10-23 | 董事备案 |
於伟敏Gu Xiaohui [退出]GOH YONG LENG
|
GOH YONG LENG於伟敏LAM KHEE SHYONG [新增]
|