序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方忠于 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 住所变更 |
上海市闵行区水清路736号C室
|
上海市闵行区水清路742号一层-2
|
2 | 2020-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-05-18章程修正案
|
3 | 2018-11-19 | 法定代表人变更 |
黄菊兰
|
方忠于
|
4 | 2018-11-19 | 监事备案 |
芮守康 [退出]
|
张燕 [新增]
|
5 | 2018-11-19 | 章程备案 |
无
|
2018-11-13章程备案
|
6 | 2018-11-19 | 投资人(股权)变更 |
黄菊兰; [退出]
|
方忠于; [新增]
|