序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡永春 | 90% | 9.0万人民币 |
2 | 王良建 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王良建
|
|
2 |
蔡永春
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海江城映月餐饮管理有限公司龚华路分公司
|
王良建 | 2019-09-29 |
2 |
上海江城映月餐饮管理有限公司曹路分公司
|
王良建 | 2018-04-24 |
3 |
上海江城映月餐饮管理有限公司金桥第一分公司
|
王良建 | 2016-10-31 |
4 |
上海江城映月餐饮管理有限公司曹路一店
|
王良建 | 2014-01-21 |
5 |
上海江城映月餐饮管理有限公司曹路二店
|
王良建 | 2014-01-21 |
6 |
上海江城映月餐饮管理有限公司川沙二店
|
王良建 | 2013-10-28 |
7 |
上海江城映月餐饮管理有限公司川沙一店
|
王良建 | 2013-09-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-30 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
2 | 2019-07-30 | 一般经营项目变更 |
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布,餐饮服务(限分支机构经营)。
|
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布,餐饮服务(限分支机构经营),食品销售(限分支机构经营)。
|
3 | 2019-07-30 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-07-18章程修正案
|
4 | 2019-07-30 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布,餐饮服务(限分支机构经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布,餐饮服务(限分支机构经营),食品销售(限分支机构经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2019-05-30 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
6 | 2019-05-30 | 经营范围变更 |
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布,餐饮服务(限分支机构经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2019-05-30 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-05-28章程修正案
|
8 | 2019-05-30 | 一般经营项目变更 |
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布。
|
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布,餐饮服务(限分支机构经营)。
|
9 | 2019-01-08 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
10 | 2019-01-08 | 一般经营项目变更 |
餐饮企业管理(不得从事食品生产经营)。
|
餐饮企业管理,会务服务,展览展示服务,各类广告的设计、制作、代理、****布。
|